Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Binavne | ||||
Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Formål | Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 17. december 2018 ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-07 fjernes Binavne: ThoraxTrainer Company ApS, ThoraxTrainer ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-25 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-21 tilføjes Binavne: ThoraxTrainer Company ApS, ThoraxTrainer ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-01-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-28 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-28 tilføjes Direktion: Ulrich Ib Ghisler (direktør) (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Ulrich Ib Ghisler (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: Ulrich Ib Ghisler (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Ulrich Ib Ghisler (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-28 tilføjes Vedtægter: 2018-11-28 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktiver/anparter i andre selskaber, at finansierer og understøtte sådanne selskaber og holding aktiviteter, samt øvrige aktiviteter efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Holtevej 98, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-23 tilføjes Binavne: UG CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Direktion: Ulrich Ib Ghisler (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2008-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Navne: UG HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-02)
Den 2008-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Stiftere: Ulrich Ib Ghisler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-02)
Den 2008-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)