Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 52.000,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 tilføjes Vedtægter: 2023-11-17 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-10-26 tilføjes Vedtægter: 2020-10-26 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-19 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Erik Sandfær Skaanning Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Erik Sandfær Skaanning Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 tilføjes Legale ejere: Erik Sandfær Skaanning Nielsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-10-14 tilføjes Reelle ejere: Erik Sandfær Skaanning Nielsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-09-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2016-09-28 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-18 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2014-08-18 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og forhandle elektroniske produkter og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2012-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktion bestående af direktør Erik Skånning Nielsen der har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. Selskabet har ikke nogen bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2012-04-24 tilføjes Vedtægter: 2012-04-24 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønvangen 173, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Erik Sandfær Skaanning Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2008-10-14)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: ERIK SKÅNNING INDUSTRIEL DESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Stiftere: SANDFAER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-01)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)