Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Kristian Overgaard | 05.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Kirk | 26.02.2016 | 04.08.2019 | direktør |
Jacob Kirk | 13.03.2010 | 26.02.2016 | direktion |
Anne Christine Bertelsen | 17.02.2010 | 13.03.2010 | direktion |
Dan Lillienskjold | 13.07.2009 | 17.02.2010 | direktion |
Anne Christine Bertelsen | 26.08.2008 | 13.07.2009 | direktion |