Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-27 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: gp@faenoe.dk (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Legale ejere: Kolding kommune, ANPARTSSELSKABET AF 30/3 2011 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDERICIAGADE 1 A/S (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Reelle ejere: Flemming Skouboe (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Stiftere: MØLLEDAMMEN 3 ApS, Kolding kommune (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-06-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Gitte Lynge Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-08 fjernes Direktion: Gitte Lynge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Simon Skouboe, Martin Skouboe (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-12-30 fjernes Reelle ejere: Simon Skouboe, Martin Skouboe (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: gp@faenoe.dk (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-05-24 fjernes Legale ejere: MØLLEDAMMEN 3 ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-27 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 30/3 2011 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-04-27 tilføjes Reelle ejere: Flemming Skouboe (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-04-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahl Bonde (formand) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2015-06-11 fjernes Bestyrelse: Lars Kousgaard Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-05-23 tilføjes Bestyrelse: Thomas Fonnesbæk Boe (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2013-05-23 fjernes Bestyrelse: Stig Werner Isaksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen Jernbanegade 25, herefter at opdele ejendommen i ejerlejligheder med henblik på delvist frasalg, samt at eje og udleje den resterende del af ejendommen til teatervirksomhed samt i tilknytning hertil drive accessorisk virksomhed i form af bortforpagtning af de tilstødende lokaler til café- og restaurationsformål. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2012-05-28 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDERICIAGADE 1 A/S (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2012-05-27 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE 25 A/S (offentliggjort 2008-09-01)
Den 2012-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2012-05-28 tilføjes Vedtægter: 2012-05-28 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2012-04-25 tilføjes Bestyrelse: Stig Werner Isaksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 fjernes Bestyrelse: Stefan Birkebjerg Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Kousgaard Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2010-10-14 tilføjes Direktion: Gitte Lynge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2010-10-14 fjernes Direktion: Lars Kousgaard Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-22 tilføjes Bestyrelse: Gitte Lynge Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2010-06-29 fjernes Bestyrelse: Michael Hans Jepsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Bestyrelse: Stefan Birkebjerg Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Bestyrelse: Ingemann Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-27 tilføjes Bestyrelse: Ingemann Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Direktion: Lars Kousgaard Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-27 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Legale ejere: MØLLEDAMMEN 3 ApS, Kolding kommune (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2008-08-27 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE 25 A/S (offentliggjort 2008-09-01)
Den 2008-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Stiftere: MØLLEDAMMEN 3 ApS, Kolding kommune (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2008-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-10)