Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 tilføjes Bestyrelse: Michelangelo Leto (formand) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-01 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Stampe (formand) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 fjernes Bestyrelse: Michelangelo Leto (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-16 tilføjes Vedtægter: 2021-12-16 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Bestyrelse: Michelangelo Leto (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-12-15 fjernes Bestyrelse: Joan Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: IPP (OPP Denmark) ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 fjernes Legale ejere: DNB Bank ASA, Norge, MT Højgaard Projektudvikling A/S (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-08-13 tilføjes Legale ejere: MT Højgaard Projektudvikling A/S (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-08-13 fjernes Legale ejere: MT Højgaard Danmark A/S (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Kjær Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2020-02-26 fjernes Bestyrelse: Peter Bisgaard Svanberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-01-06 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Stampe (formand) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-01-06 fjernes Bestyrelse: Søren Vendelbo Jacobsen (formand) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Vendelbo Jacobsen (formand) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-05 fjernes Bestyrelse: Erik Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Bisgaard Svanberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-04-18 fjernes Bestyrelse: Anette Lonsdale (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2015-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2015-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2015-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: cj@pka.dk (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2015-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: cj@pka.dk (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2015-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: skn@deas.dk (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Stampe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2015-08-12 fjernes Bestyrelse: John Krøger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-11 tilføjes Legale ejere: OPP HoldCo ApS (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-10 fjernes Legale ejere: DEAS A/S (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2013-02-07 tilføjes Bestyrelse: Anette Lonsdale (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-07 fjernes Bestyrelse: Steve Gøran Stølen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-06 fjernes Bestyrelse: Jens Nyhus (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: skn@deas.dk (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2012-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2012-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-07 tilføjes Bestyrelse: Steve Gøran Stølen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-07 fjernes Bestyrelse: Stine Birk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-21 tilføjes Bestyrelse: Asser Olesen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-27 tilføjes Direktion: Lars Olaf Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-27 fjernes Direktion: Poul Michael Rørup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-21 tilføjes Bestyrelse: John Krøger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-21 fjernes Bestyrelse: Jens Vinther Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Vinther Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-25 fjernes Bestyrelse: Flemming Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Bestyrelse: Flemming Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: Poul Michael Rørup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er opføre og drive Ørstedskolen som et offentligt-privat partnerskab (OPP) samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Legale ejere: DEAS A/S, MT Højgaard Danmark A/S, DNB Bank ASA, Norge (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Navne: OPP ØRSTEDSKOLEN A/S (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Stiftere: MT Højgaard Danmark A/S, DNB INVEST DENMARK A/S, DEAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2008-08-29 tilføjes Vedtægter: 2008-08-29 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)