Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Navne | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kfumspejdertangsoe@gmail.com (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Navne: Tangsø- KFUM Spejdere. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: simoneinvest64@gmail.com (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Navne: Flynder-Møborg-Nees KFUM-Spejder (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønkærvej 29, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovstien 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: simoneinvest64@gmail.com (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: heidihestbech@hotmail.com (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstien 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmvej 14, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: heidihestbech@hotmail.com (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: rozestijn@mail.tele.dk (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmvej 14, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisvej 11, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-23 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-01 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: rozestijn@mail.tele.dk (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2019-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: ritapreben@c.dk (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-23 tilføjes Navne: Flynder-Møborg-Nees KFUM-Spejder (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-10-01 fjernes Navne: Flynder-Møborg-Nees KFUM-Spejder (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-01 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2013-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisvej 11, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2013-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østvangen 62, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: ritapreben@c.dk (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2013-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: fam.kirkegaard@gmail.dk (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østvangen 62, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2011-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kræmmergårdvej 59, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: fam.kirkegaard@gmail.dk (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2008-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kræmmergårdvej 59, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Navne: Flynder-Møborg-Nees KFUM-Spejder (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2008-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-10-01)