Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peblinge Dossering 6, 2200 København N (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Peblinge Dossering 6, 2200 København N (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: venligvin@gmail.com (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: nt@venligvin.dk (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Interessenter: Nils Thyge Hansen (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Navne: Thyges v/Nils Thyge Hansen (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peblinge Dossering 6, 2200 København N (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2013-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 42, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: nt@venligvin.dk (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2013-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 42, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-08-27)
Den 2013-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Johans Gade 11, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Johans Gade 11, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2008-09-01 tilføjes Interessenter: Nils Thyge Hansen (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: Thyges v/Nils Thyge Hansen (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-01-17)