Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Stadager Pedersen | 30.06.2011 | 29.06.2012 | direktion |
Henrik Kristian Moltke | 08.10.2010 | 30.06.2011 | adm. dir |
Kasper Aarup-Kristensen | 28.08.2008 | 08.10.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Aarup-Kristensen | 08.10.2010 | 29.06.2012 | formand |
Henrik Kristian Moltke | 08.10.2010 | 03.12.2010 | bestyrelse |
Steen Lykke Rasmussen | 10.12.2009 | 08.10.2010 | formand |
Uffe Stadager Pedersen | 19.05.2009 | 29.06.2012 | bestyrelse |
Henrik Secher | 19.05.2009 | 08.10.2010 | bestyrelse |
Mogens Dyhr Vestergaard | 19.05.2009 | 10.12.2009 | bestyrelse |
Martin Aarup | 28.08.2008 | 29.06.2012 | bestyrelse |
Tanja Hallund Christensen | 28.08.2008 | 15.07.2011 | bestyrelse |