Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 40, 2., 1112 København K (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@dabea.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: dea@drachmann.as (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Hjemmeside: www.drachmann.as (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Hjemmeside: www.drachmann.as (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: dea@drachmann.as (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-11-15 fjernes Kontaktoplysninger: sb@drachmann-ejendomsadministration.dk (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2010-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: sb@drachmann-ejendomsadministration.dk (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2008-09-16 tilføjes Navne: E/F Matr.nr. 146 Helsingør Bygrunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)