Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-27 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Legale ejere: SAJBO2 INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Navne: EDUCATION INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Stiftere: SAJBO2 INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: SAJBO2 INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2013-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Vilhelm Sundström (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Casper Lykke Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Direktion: Casper Lykke Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Bestyrelse: Patrik Hamilton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.560.314,00 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2009-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.535.910,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2009-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2009-12-18 tilføjes Vedtægter: 2009-12-18 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2009-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.001.572,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Bestyrelse: Patrik Hamilton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Bestyrelse: Lars Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Direktion: Casper Lykke Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-27 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Navne: EDUCATION INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Stiftere: SAJBO2 INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2008-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)