Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Storchsvej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Direktion: Michael Delaney (direktion) (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-26 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Legale ejere: PILGREN ApS, BEEBOB HOLDING ApS, CTLK INVEST ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Navne: CTLK BEEBOB ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Reelle ejere: Mads Pilgren (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Stiftere: CTLK INVEST ApS, BEEBOB HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2013-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ARTHA HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Legale ejere: CTLK INVEST ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2017-10-11 fjernes Legale ejere: CTLK INVEST ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Pilgren (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investere i andre virksomheder, enten direkte eller gennem andre selskaber. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Vedtægter: 2012-10-31 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2012-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 328.324,00 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2012-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Direktion: Mads Pilgren (direktion) (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Legale ejere: CTLK INVEST ApS, PILGREN ApS, BEEBOB HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2008-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storchsvej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Direktion: Michael Delaney (direktion) (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-26 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2008-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Navne: CTLK BEEBOB ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Stiftere: CTLK INVEST ApS, BEEBOB HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-09)