Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-01-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-01-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 7, 7330 Brande (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvej 7, 7330 Brande (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 7, 7330 Brande (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2008-08-08 tilføjes Direktion: Niels Houlberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2008-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Legale ejere: AGH BRANDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2008-08-08 tilføjes Navne: HOULBERG ApS (offentliggjort 2008-08-27)
Den 2008-08-08 tilføjes Reelle ejere: Anna Grete Houlberg, Niels Houlberg (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2008-08-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2008-08-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2008-08-08 tilføjes Stiftere: AGH BRANDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Vedtægter: 2008-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-27)
Den 2008-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)