Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Revision fravalgt | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Kasper Norby Rosenberg Petersson (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Norby Rosenberg Petersson, Alexander Engel, Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Norby Rosenberg Petersson, Alexander Engel, Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-31 fjernes Reelle ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-02-15 tilføjes Legale ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-02-15 fjernes Legale ejere: Tom Ærboe Hansen (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-14 fjernes Legale ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-15 tilføjes Reelle ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-02-15 fjernes Reelle ejere: Tom Ærboe Hansen (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-14 fjernes Reelle ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Legale ejere: Tom Ærboe Hansen (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2020-02-26 tilføjes Reelle ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard, Tom Ærboe Hansen (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-17 tilføjes Legale ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2019-11-17 fjernes Legale ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-17 tilføjes Reelle ejere: Kirstine Lund Sigsgaard Hougaard (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-17 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Legale ejere: Acapella Holding ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Acapella Holding ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linde Allé 11, 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-07-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektronik til husholdninger (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bodega samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: Snoopy Bodega ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-07 fjernes Navne: ACOUSTIC-FORCE ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 49, 6880 Tarm (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-13 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-06-13 fjernes Direktion: Leif Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-13 tilføjes Legale ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-06-12 fjernes Legale ejere: Leif Nielsen, Gert Madsen (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-13 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-12 tilføjes Vedtægter: 2016-06-12 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-06-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 49, 6880 Tarm (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2008-08-19 tilføjes Direktion: Leif Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille højtalere samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektronik til husholdninger (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Legale ejere: Leif Nielsen, Gert Madsen (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2008-08-19 tilføjes Navne: ACOUSTIC-FORCE ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2008-08-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Stiftere: Gert Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Vedtægter: 2008-08-19 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-25)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)