Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Lange-Petersen | 29.03.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Lau Mikkelsen | 01.07.2013 | 29.03.2019 | adm. dir |
Claus Jespersen | 25.11.2010 | 01.07.2013 | direktion |
Søren Henrik Jespersen | 25.08.2008 | 25.11.2010 | direktion |
Jan Toft Olesen | 22.08.2008 | 25.08.2008 | adm. dir |