Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kris Vetter(virk.: 7) Dir., Reelle ejere | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Ole Kronholm(virk.: 39) Dir., Reelle ejere | 7,69 % | 12,82 % | 15,38 % | 15,38 % |
Steffen Bendix Søjberg(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Anette Bendix Søjberg(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Ghodt Kronholm(virk.: 14) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,14 % | 10,00 % | 11,43 % | 11,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steffen Bendix Søjberg | 01.01.2007 | Søndergade 14, 6230 Rødekro |
Anette Bendix Søjberg | 01.01.2007 | Søndergade 14, 6230 Rødekro |
Kris Vetter | 09.02.2015 | Finsensvej 9, 7000 Fredericia |
Helle Ghodt Kronholm | 24.08.2020 | Fjordvej 107A, 6000 Kolding |
Ole Kronholm | 01.11.2023 | Rosenørns Alle 32, 1970 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ejerforeningen Ådalen 7 | 31978831 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
FALCO A/S | 31871638 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
HIPRA NORDIC ApS | 35407464 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
VCUBE ApS | 31630908 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.04.2022 | 0,00 (km) | Ådalen 7C, 6600 Vejen | Ådalen 7C, 6600 Vejen |
VCUBE ApS. |
Sidst opdateret den 21.08.2008 og angivet som gældende fra 15.08.2008 (5896 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
VCTHOLDING ApS | 26897416 |
VCT Management ApS | 37286575 |
VCTR | 41424044 |
VCTRN ApS | 43278126 |
VCUBE ApS | 31630908 |
VC VIII Jupiter Holding ApS | 37658626 |
VC VIII Polytech Holding ApS | 36459948 |
vCycle ApS | 39747197 |
VD-Leasing I/S | 14901140 |
VD-PLAST A/S | 10531837 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kris Vetter(virk.: 7) Dir., Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ole Kronholm(virk.: 39) Dir., Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 |
Steffen Bendix Søjberg(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Anette Bendix Søjberg(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Helle Ghodt Kronholm(virk.: 14) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 13 % | 34 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kris Vetter(virk.: 7) Dir., Reelle ejere | 3 | 3 | 1 | 5 |
Ole Kronholm(virk.: 39) Dir., Reelle ejere | 17 | 22 | 2 | 18 |
Steffen Bendix Søjberg(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 2 | 5 |
Anette Bendix Søjberg(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 1 | 2 |
Helle Ghodt Kronholm(virk.: 14) Reelle ejere | 7 | 4 | 2 | 7 |
Sum | 28 | 32 | 8 | 37 |
Pct. | 27 % | 30 % | 8 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |