Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Legale ejere: SDC A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Navne: SDC EJENDOMME A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Stiftere: SDC A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Bestyrelse: Jesper Scharff (formand) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Henrik Buchholt Bach (adm. dir) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-15 tilføjes Bestyrelse: Ole Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-08-15 fjernes Bestyrelse: Louise Sofie Falch (bestyrelse) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2017-01-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-16 tilføjes Navne: SDC EJENDOMME A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2017-01-15 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BORUPVANG 1 A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-10 tilføjes Vedtægter: 2016-03-10 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-20 tilføjes Bestyrelse: Louise Sofie Falch (bestyrelse) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2014-03-20 fjernes Bestyrelse: Tine Skov Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 tilføjes Bestyrelse: Tine Skov Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 fjernes Bestyrelse: Helene Ekknud (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Bestyrelse: Helene Ekknud (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 fjernes Bestyrelse: Erik Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Direktion: Henrik Buchholt Bach (adm. dir) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2013-05-28 fjernes Direktion: Erik Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Bestyrelse: Claus Erik Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Bestyrelse: Anders Larsen Adrian (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2008-08-19 tilføjes Bestyrelse: Anders Larsen Adrian (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Direktion: Erik Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udbygge, udleje og administrere ejendommen belig-gende Borupvang 1, 2750 Ballerup, eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Legale ejere: SDC A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BORUPVANG 1 A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2008-08-19 tilføjes Stiftere: SDC A/S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2008-08-19 tilføjes Vedtægter: 2008-08-19 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-04)