Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2015-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: JLPS ApS. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indertoften 19, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 tilføjes Direktion: Lars Hartmann Rømer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt anden virksomhed som står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Legale ejere: Lars Hartmann Rømer (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-08-18 tilføjes Navne: L RØMER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-08-19)
Den 2008-08-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Hartmann Rømer (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-08-18 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2008-08-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2008-08-18 tilføjes Stiftere: Lars Hartmann Rømer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 tilføjes Vedtægter: 2008-08-18 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2008-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-19)
Den 2008-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)