Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Erik Soll Sunde | 01.02.2011 | 26.09.2012 | adm. dir |
Morten Nygaard Sørensen | 13.08.2008 | 01.02.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bjerregaard Jepsen | 01.02.2011 | 26.09.2012 | bestyrelse |
Carsten Djurhuus Appelt | 01.02.2011 | 26.09.2012 | bestyrelse |
Jørn Skov | 01.02.2011 | 14.06.2011 | næstformand |
Kjeld Ahrenkiel Frederiksen | 01.09.2010 | 26.09.2012 | formand |
Kent Mousten Sørensen | 13.08.2008 | 01.02.2011 | bestyrelse |
Peter Mousten Sørensen | 13.08.2008 | 01.02.2011 | bestyrelse |
Lars Rix | 13.08.2008 | 01.09.2010 | bestyrelse |
Lars Larsen | 13.08.2008 | 01.09.2010 | formand |