Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-13 fjernes Direktion: Søren Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-13 fjernes Navne: ODINHOME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Stiftere: Konsulentfirmaet GS Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2009-05-05 tilføjes Direktion: Catherine Agnes Goineau Spangsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Direktion: Benedicte Daniele Yvonne Abrassart-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 3., 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 tilføjes Direktion: Benedicte Daniele Yvonne Abrassart-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Direktion: Inge Birgitte Skouby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og handel med fast ejendom samt at udøve anden virksomhed i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Vedtægter: 2008-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 3., 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-14 tilføjes Direktion: Inge Birgitte Skouby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Navne: ODINHOME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Stiftere: Konsulentfirmaet GS Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)