Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 30, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-12 fjernes Direktion: Jan Heldarskard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-12 fjernes Navne: FIONIAHUSE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Stiftere: Martin Todbjerg, Jan Heldarskard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 30, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Fioniahuse ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Navne: FIONIAHUSE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-12 fjernes Navne: JAMA HOLDING ApS (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Vedtægter: 2011-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Direktion: Martin Todbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Direktion: Martin Todbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Navne: JAMA HOLDING ApS (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2008-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Stiftere: Martin Todbjerg, Jan Heldarskard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)