Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | xbrl | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Reelle ejere | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Navne | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Vedtægter: 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 fjernes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-14 tilføjes Binavne: Rosengårdens Vinstue ApS, Hvide Lam ApS (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-23 tilføjes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-08-23 fjernes Direktion: Rasmus Berger Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-23 tilføjes Vedtægter: 2023-08-23 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som cocktailbar, bar, restaurant, natklub og café samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Adam Nederby Falbert (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Jesper Schaltz (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 1159 København K (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@rekom.dk (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 fjernes Legale ejere: BAR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-12 fjernes Direktion: Michael Halborg-Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Rekom Group A/S (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 3, 1072 København K (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rekom.dk (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2018-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: mb@certo.dk (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-09 fjernes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-11-02 tilføjes Direktion: Jesper Schaltz (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-11-02 fjernes Bestyrelse: Michael Halborg-Bendtsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-23 fjernes Direktion: Jan Worsøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 3, 1072 København K (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2012-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 35, st., 1123 København K (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-01 tilføjes Direktion: Jan Worsøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-01 fjernes Direktion: Jonathan Freifeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-01 fjernes Bestyrelse: Jonathan Freifeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 35, st., 1123 København K (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2010-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 24, 3., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: BAR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2009-06-18 tilføjes Navne: CUCARACHA BAR ApS (offentliggjort 2009-06-19)
Den 2009-06-17 fjernes Navne: RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET CUCCARACHA BAR (offentliggjort 2008-08-13)
Den 2009-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-06-18 tilføjes Vedtægter: 2009-06-18 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-05-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Worsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-05 fjernes Bestyrelse: Huy Hoang Nguyen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mb@certo.dk (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2008-10-07 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-10-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 24, 3., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Bestyrelse: Huy Hoang Nguyen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 tilføjes Direktion: Jonathan Freifeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Navne: RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET CUCCARACHA BAR (offentliggjort 2008-08-13)
Den 2008-08-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-08-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-13 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Stiftere: Simon Lennet, Huy Hoang Nguyen, Freifeldt Holding ApS, BENDTSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-13)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)