Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmdrupvej 21, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 fjernes Direktion: Sune Møller Milling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 fjernes Navne: S. MILLING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION SVENDBORG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Stiftere: Sune Møller Milling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SVENDBORG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 15.08.2007 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Stiftere: Sune Møller Milling, ANPARTSSELSKABET AF 15.08.2007 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmdrupvej 21, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Direktion: Sune Møller Milling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Milling Byg ApS, investering og handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Navne: S. MILLING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Vedtægter: 2008-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)