Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kathrine Lund Jensen | 08.08.2008 | 17.11.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ANPARTSSELSKABET I AF 31.01.2007 (CVR 30239539) | NORMAL | 08.08.2008 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
ANPARTSSELSKABET II AF 31.01.2007 (CVR 30239563) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 08.08.2008 | 30.05.2016 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |