Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marcus Nord | 19.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna Britta Maria Wallgren | 12.12.2018 | 19.01.2021 | adm. dir |
Hans Olof Glückman Bengtsson | 29.05.2018 | 12.12.2018 | adm. dir |
Sven Erik Svensson | 26.03.2015 | 29.05.2018 | direktør |
Tord Martin Joakim Engström | 16.04.2014 | 26.03.2015 | direktion |
Björn Tomas Lindhardt | 01.11.2012 | 16.04.2014 | direktion |
Lajos Gunnar Nemeth | 11.08.2009 | 01.11.2012 | direktion |
Björn Axel Zachrisson | 21.10.2008 | 11.08.2009 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.08.2008 | 21.10.2008 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marcus Nord | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Inger Ulrika Larsson | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Brehmer | 19.01.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna Britta Maria Wallgren | 12.12.2018 | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Brehmer | 29.05.2018 | 18.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marcus Nord | 29.05.2018 | 18.01.2021 | formand |
Hans Olof Glückman Bengtsson | 29.05.2018 | 12.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Peter Kullberg | 26.03.2015 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Sven Erik Svensson | 26.03.2015 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Olof Glückman Bengtsson | 16.04.2014 | 28.05.2018 | formand |
David Mikael Persson | 16.04.2014 | 26.03.2015 | bestyrelse |
Tord Martin Joakim Engström | 16.04.2014 | 26.03.2015 | bestyrelse |
Håkan Gustaf Oscar Winberg | 11.08.2009 | 16.04.2014 | formand |
Lajos Gunnar Nemeth | 11.08.2009 | 08.11.2012 | bestyrelse |
Björn Tomas Lindhardt | 21.10.2008 | 16.04.2014 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.08.2008 | 21.10.2008 | bestyrelse |
Lone Annette Saul Stakemann | 01.08.2008 | 21.10.2008 | bestyrelse |
Jørgen Herman Melchior | 01.08.2008 | 21.10.2008 | formand |