Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elkær Mathiassen | 01.01.2014 | 01.01.2023 | adm. dir |
Lars Bollerup | 31.12.2009 | 01.01.2014 | adm. dir |
Jens Kurt Sørensen | 24.11.2008 | 31.12.2009 | adm. dir |
Erik de Fønss | 20.08.2008 | 24.11.2008 | adm. dir |
Jørgen Vestergaard Sall | 11.08.2008 | 20.08.2008 | adm. dir |