Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-28 fjernes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2008-11-28)
Den 2008-11-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: tpf@teea.dk (offentliggjort 2008-11-28)
Den 2008-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsmarkvej 6, 8380 Trige (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-11 tilføjes Direktion: Thomas Sehested Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive installationsforretning, handel m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Legale ejere: Thomas Sehested Frederiksen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-08-11 tilføjes Navne: TFI ApS (offentliggjort 2008-08-11)
Den 2008-08-11 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sehested Frederiksen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Stiftere: Thomas Sehested Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Er der flere direktører, tegner hver direktør for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Vedtægter: 2008-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-11)
Den 2008-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)