Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Revisor | Kapital | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-08-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENRIK DUER ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNDTBMI.DK ApS. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2012-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: FITNESS INSTITUTE TRÆNING ApS. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2013-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: FITNESS INSTITUTE ApS. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fitness Holding ApS. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Good Fridge Group IVS. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2018-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Duer Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højnæsvej 28, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Højnæsvej 28, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@henrikduer.dk (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: hd@fitness-institute.dk (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Reelle ejere: Henrik Duer (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højnæsvej 28, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engdiget 12, st. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-01-01)
Den 2016-02-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: hd@fitness-institute.dk (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-05-20 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdiget 12, st. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-01-01)
Den 2008-08-07 tilføjes Direktion: Henrik Duer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter samt andre ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-08-07 tilføjes Navne: DUER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Vedtægter: 2008-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Legale ejere: Henrik Duer (offentliggjort 2015-07-02)