Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S STEINWEG, SUHL. (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Munk Thomsen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Jens Folmer Søren Olsen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-05-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2013-12-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2013-12-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2013-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-07 tilføjes Direktion: Bo Mikael Liebmann Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-07 fjernes Direktion: Karsten Amstrup Tingleff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-05 tilføjes Legale ejere: Bo Mikael Liebmann Jørgensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Legale ejere: Lars Kristensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Ole Hvam (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Legale ejere: Karsten Greve Bolding, Kristian Bjerg Hansen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-05-10 tilføjes Legale ejere: Folmer Risager, Birger Munk Thomsen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Legale ejere: Jens Folmer Søren Olsen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2009-05-03 tilføjes Legale ejere: Kim Wrensted Jensen, Tonni Otto Nielsen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Steinweg, Suhl og varetage ledelsen af dette selskab, herunder ejendomsadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET STEINWEG, SUHL ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2009-05-11 fjernes Navne: HN INVEST LXXIII ApS (offentliggjort 2008-08-08)
Den 2009-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Vedtægter: 2009-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-07 tilføjes Binavne: HN INVEST LXXIII ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Direktion: Karsten Amstrup Tingleff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Navne: HN INVEST LXXIII ApS (offentliggjort 2008-08-08)
Den 2008-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2008-08-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Stiftere: HSV FINANS II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-08)
Den 2008-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)