Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KARIN LOMBORG BERG ApS (CVR 31621488) | NORMAL | 08.08.2008 |
Nina Petersen Consulting ApS (CVR 31621461) | NORMAL | 08.08.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KARIN LOMBORG BERG ApS (CVR 31621488) | NORMAL | 01.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
4P MANAGEMENT ApS (CVR 12532237) | 29.11.2018 | 01.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
KARIN LOMBORG BERG ApS (CVR 31621488) | 29.11.2018 | 30.11.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
KARIN LOMBORG BERG ApS (CVR 31621488) | 01.10.2016 | 28.11.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Nina Petersen Consulting ApS (CVR 31621461) | 08.08.2008 | 01.10.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
KARIN LOMBORG BERG ApS (CVR 31621488) | 08.08.2008 | 30.09.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |