Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2013-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ETK EMS GROUP ApS. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ETK EMS Properties ApS. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BE-ETK HOLDING APS. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 tilføjes Legale ejere: VICOLI Holding ApS, Hakuna Matata 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-06 fjernes Legale ejere: Torben Drejer, Oliver Drejer, Victor Drejer (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-11-11 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-08-17 tilføjes Legale ejere: Oliver Drejer, Victor Drejer (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Reelle ejere: Oliver Drejer, Victor Drejer (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-02 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-05-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kunnerupvangen 34, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-07 tilføjes Direktion: Torben Drejer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Legale ejere: Torben Drejer (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2008-08-07 tilføjes Navne: HAKUNA MATATA ApS (offentliggjort 2008-08-08)
Den 2008-08-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Drejer (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2008-08-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Stiftere: Torben Drejer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Vedtægter: 2008-08-07 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2008-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-08)
Den 2008-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)