Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: PANZER ELECTRONICS ApS. (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2015-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: F. Bisgaard Training ApS. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannevej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Direktion: Birgitte Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Legale ejere: Birgitte Bisgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Navne: BIRGITTE BISGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Stiftere: Birgitte Bisgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed, handels- og investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-08-24 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2009-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2009-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-30 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-30 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannevej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Birgitte Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Legale ejere: Birgitte Bisgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: BIRGITTE BISGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: Birgitte Bisgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-01)