Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Brøndum | 30.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Enggaard | 26.04.2017 | 30.06.2021 | direktør |
Torben Enggaard | 07.08.2008 | 26.04.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Brøndum | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Brøndum | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Brøndum | 07.08.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Enggaard | 12.12.2019 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Enggaard | 26.04.2017 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Aaen | 17.09.2010 | 26.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Enggaard | 07.08.2008 | 12.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Allan Thyrrestrup | 07.08.2008 | 17.09.2010 | bestyrelsesmedlem |