Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-08-23 sletter virksomheden Ejerskaber: H.M. BYG ApS. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2008-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: J.H. TØMRER OG SNEDKER A/S. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2011-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: CM Bolig A/S. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2011-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: JH-TRIO VINDUER OG DØRE A/S. (offentliggjort 2018-05-06)
Den 2015-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SØNDERBY TRÆINDUSTRI ApS. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønderby Erhverv ApS. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: JH-TRIO VINDUER OG DØRE A/S. (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: JH-TRIO VINDUER OG DØRE A/S. (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 14, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-04 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Legale ejere: HAVSKUM ApS, BAKKEGAARDEN 2008 ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Navne: J.H. SNAPTUN ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Reelle ejere: Niels Jørn Henriksen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Stiftere: Niels Jørn Henriksen, Gitte Kruse Jensen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-02-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Gitte Kruse Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-10-06 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 14, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 14, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 14, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 14, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2016-09-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-03-23 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-09-23 tilføjes Legale ejere: HAVSKUM ApS, BAKKEGAARDEN 2008 ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-09-23 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørn Henriksen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 14, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2008-08-04 tilføjes Direktion: Gitte Kruse Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-04 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Navne: J.H. SNAPTUN ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Stiftere: Niels Jørn Henriksen, Gitte Kruse Jensen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)