Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Direktion |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-24 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2008-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Active Living Group ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Antwerpengade 7, st. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 45, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Kontaktoplysninger: bjkr@gripgrab.com (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 45, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2010-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellmansgade 8, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellmansgade 8, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 23, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 23, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt anden virksomhed i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Legale ejere: Bjørn Krøyer (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2008-08-04 tilføjes Navne: KRØYER & COMPANY ApS (offentliggjort 2008-09-03)
Den 2008-08-04 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Krøyer (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Vedtægter: 2008-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-03)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Bjørn Krøyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2022-05-25)