Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Krøyer(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Martin Krøyer | 31.10.2015 | Berberisvænget 7, 2830 Virum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
M. KRØYER HOLDING ApS | 31619947 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.10.2008 | 3,32 (km) | Sneppevej 11, 2400 København NV | H. Schneekloths Vej 21, 2000 Frederiksberg |
13.01.2014 | 0,00 (km) | H. Schneekloths Vej 21, 2000 Frederiksberg | H. Schneekloths Vej 21, 2000 Frederiksberg |
27.04.2017 | 11,64 (km) | H. Schneekloths Vej 21, 2000 Frederiksberg | Berberisvænget 7, 2830 Virum |
M. KRØYER HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 03.09.2008 og angivet som gældende fra 04.08.2008 (5906 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
M. KROGSGAARD HOLDING ApS | 35039325 |
M. Krogsgaard Nielsen Holding ApS | 38745743 |
M. Kronholm Holding ApS | 39749165 |
M. KRUG HOLDING ApS | 36078456 |
M. KRØYER HOLDING ApS | 31619947 |
M. Krøigaard Erhvervspsykologi | 36299746 |
M. Krøje Horsens ApS | 36977671 |
M.K Service | 40151222 |
M.K Service | 43021362 |
M.K Transport | 42725439 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Krøyer(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Krøyer(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 6 | 0 | 7 |
Pct. | 24 % | 35 % | 0 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |