Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvejen 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Direktion: Lars Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Legale ejere: Lars Lundsgaard (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Navne: LARS LUNDSGAARD HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2011-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør alene. (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2011-11-17 tilføjes Vedtægter: 2011-11-17 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2009-10-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2009-10-19 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-23 tilføjes Legale ejere: Lars Lundsgaard (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvejen 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Direktion: Lars Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Navne: LARS LUNDSGAARD HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-14)