Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 tilføjes Direktion: Pernille Ingildsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-15 fjernes Direktion: Torben Greve (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-06-24 tilføjes Bestyrelse: Trine Madsen Engel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-07 fjernes Bestyrelse: Lasse Storm Lindholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-02 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-03 tilføjes Direktion: Torben Greve (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-05-03 fjernes Direktion: Fanny Vedel Villadsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-29 fjernes Bestyrelse: Paw Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-23 tilføjes Bestyrelse: Paw Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-23 fjernes Bestyrelse: Mathias Kristian Mousten Hansen (formand) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-22 fjernes Bestyrelse: Paw Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-16 fjernes Bestyrelse: Maria Liv Holck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-04 fjernes Bestyrelse: Allan Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-10-31 tilføjes Bestyrelse: Maria Liv Holck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-10-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Høgedal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-08-01 tilføjes Direktion: Fanny Vedel Villadsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-07-31 fjernes Direktion: Claus Staunsbjerg Thorsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Claus Staunsbjerg Thorsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Fanny Vedel Villadsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Høgedal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Haagensen Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-05-01 tilføjes Direktion: Fanny Vedel Villadsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 fjernes Direktion: Claus Staunsbjerg Thorsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-09-05 tilføjes Direktion: Claus Staunsbjerg Thorsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-09-05 fjernes Direktion: Fanny Vedel Villadsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Vagn Ytte Ørnebjerg Larsen (næstformand) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Vagn Ytte Ørnebjerg Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Fanny Vedel Villadsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Ghita Reitzel (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-09 tilføjes Bestyrelse: Allan Andersen (næstformand) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-02-09 fjernes Bestyrelse: Otto Kimer Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-08 fjernes Bestyrelse: Allan Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Ghita Reitzel (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-08-01 fjernes Direktion: Erik Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-05 tilføjes Bestyrelse: Finn Hallberg (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-01 fjernes Bestyrelse: Peter Madsen Kvarts (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømningsordning for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke, i henhold til lovgivning herom, herunder tømningsvirksomhed i Odsherred Kommune, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Vedtægter: 2012-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Bestyrelse: Rudy Rune (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Næsvang Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge (offentliggjort 2009-08-26)
Den 2009-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: forsyning@odsherred.dk (offentliggjort 2009-08-26)
Den 2008-07-11 tilføjes Bestyrelse: Hans Ejner Kryger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Næsvang Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Erik Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Legale ejere: ODSHERRED FORSYNING A/S (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2008-06-24 tilføjes Navne: ODSHERRED TØMNING A/S (offentliggjort 2008-08-07)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2008-06-24 tilføjes Stiftere: Odsherred Kommune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-08-07)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)