Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Højdevangs Allé 31, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Martin Ruby (formand) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Bjørn Andreas Dreyer West (adm. dir) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-25 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: Bjørn Andreas Dreyer West, Martin Ruby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Navne: WILD WEST INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: Bjørn Andreas Dreyer West, Martin Ruby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Stiftere: Martin Ruby, Bjørn Andreas Dreyer West (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdevangs Allé 31, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2013-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 2, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 2, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-25 tilføjes Bestyrelse: Martin Ruby (formand) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Direktion: Bjørn Andreas Dreyer West (adm. dir) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-25 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 162.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Legale ejere: Bjørn Andreas Dreyer West, Martin Ruby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Navne: WILD WEST INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Andreas Dreyer West, Martin Ruby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-25 tilføjes Stiftere: Martin Ruby, Bjørn Andreas Dreyer West (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Vedtægter: 2008-07-25 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)