Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsstatus | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 67, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 67, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 67, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 67, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 67, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 29, 5. th., 1411 København K (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: Anette Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-02 fjernes Direktion: Markus Priess (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 29, 5. th., 1411 København K (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skiltebanden.dk (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Basnæsvej 23, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-17 tilføjes Vedtægter: 2015-12-17 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-10 tilføjes Legale ejere: Andersen Priess Holding ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-09 fjernes Legale ejere: Markus Priess (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-10 tilføjes Reelle ejere: Markus Priess (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-05-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-04-30 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-04-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-01 fjernes Revisor: CITY Administration ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Direktion: Markus Priess (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION, NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Direktion: Markus Priess (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-12 tilføjes Revisor: CITY Administration ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhd med design og dekoration, herunder handel og service samt dertil knyttede aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, hvad enten denne består af een eller flere medlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-13 tilføjes Vedtægter: 2012-10-13 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-04 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-04-30 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Basnæsvej 23, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2008-06-29 tilføjes Direktion: Markus Priess (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Legale ejere: Markus Priess (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2008-06-29 tilføjes Navne: SKILTEBANDEN ApS (offentliggjort 2008-07-25)
Den 2008-06-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2008-06-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2008-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Stiftere: Markus Priess (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-25)
Den 2008-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)