Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybovej 8, kl., 4293 Dianalund (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Binavne: WAGNER UDLEJNING ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-13 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Legale ejere: Morten Nøhr Wagner Andersen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Navne: WAGNER BROLÆGNING ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-06-30 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Stiftere: René Kvistorf Jørgensen, Pia Merete Kronborg, HAGENOW HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-17 fjernes Direktion: Morten Nøhr Wagner Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybovej 8, kl., 4293 Dianalund (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sømosevej 40, 4293 Dianalund (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggearbejde, herunder murerarbejde, og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Legale ejere: Morten Nøhr Wagner Andersen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Vedtægter: 2013-09-20 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-09-20 fjernes Bestyrelse: Kim Tegner Hagenow (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 fjernes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-09 tilføjes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sømosevej 40, 4293 Dianalund (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2011-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Industri Vest 24, 4293 Dianalund (offentliggjort 2009-08-26)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2008-10-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Bestyrelse: Frank Sander Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Bestyrelse: Michael Borregaard Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Direktion: Morten Nøhr Wagner Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2010-09-13 fjernes Direktion: Michael Borregaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Navne: WAGNER BROLÆGNING ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2010-09-12 fjernes Navne: BORREGAARD STALDINDRETNING ApS (offentliggjort 2010-05-29)
Den 2010-09-13 fjernes Binavne: WAGNER BROLÆGNING ApS, DIANALUND GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-25 tilføjes Navne: BORREGAARD STALDINDRETNING ApS (offentliggjort 2010-05-29)
Den 2010-05-24 fjernes Navne: PARKENS MURERFIRMA ApS (offentliggjort 2008-07-25)
Den 2010-05-25 fjernes Binavne: BORREGAARD STALDINDRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-06-30 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industri Vest 24, 4293 Dianalund (offentliggjort 2009-08-26)
Den 2009-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sværdsholtevej 28, 4295 Stenlille (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Borregaard Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 fjernes Bestyrelse: Pia Merete Kronborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 tilføjes Direktion: Michael Borregaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 fjernes Direktion: René Kvistorf Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-21 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2008-10-22)
Den 2008-10-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sværdsholtevej 28, 4295 Stenlille (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-13 tilføjes Bestyrelse: Pia Merete Kronborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Binavne: BORREGAARD STALDINDRETNING ApS, WAGNER BROLÆGNING ApS, DIANALUND GRUPPEN ApS, WAGNER UDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Direktion: René Kvistorf Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-13 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Navne: PARKENS MURERFIRMA ApS (offentliggjort 2008-07-25)
Den 2008-07-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Stiftere: René Kvistorf Jørgensen, Pia Merete Kronborg, HAGENOW HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2008-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)