Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2008-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LANDSKRONAGADE 64 II I/S. (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS HARDER STATSAUTORISERET REVISOR A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-17 tilføjes Legale ejere: NGR HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-17 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Gangsted-Rasmussen, Christian Gangsted-Rasmussen, Anders Gangsted-Rasmussen, Niels Christian Gangsted-Rasmussen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2013-11-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS HARDER STATSAUTORISERET REVISOR A/S (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2013-11-12 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 18, st., 1263 København K (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 5., 1457 København K (offentliggjort 2012-02-24)
Den 2012-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 5., 1457 København K (offentliggjort 2012-02-24)
Den 2012-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 1457 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde fast ejendom samt at drive virksomhed med investering i fast ejendom, aktier, obligationer, derivater eller på anden vis investere direkte eller indirekte i erhvervsvirksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Vedtægter: 2010-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 fjernes Direktion: Christian Gangsted-Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 1457 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Christian Gangsted-Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: KGR EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-07-25)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: NGR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-25)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)