Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 4, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 47, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2015-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: WannaSport ApS. (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WannaSport ApS. (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Howdy ApS. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 47, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 13, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 13, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 13, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-04-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 13, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 1. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 1. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 32, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@dorup.dk (offentliggjort 2017-04-23)
Den 2017-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-23 tilføjes Vedtægter: 2017-04-23 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-27 tilføjes Vedtægter: 2014-08-27 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2012-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 32, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 25, 1. th., 1610 København V (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2012-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 25, 1. th., 1610 København V (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2012-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 2, 3. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-03-24)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 2, 3. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-03-24)
Den 2010-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllands Allé 8, 2. v., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllands Allé 8, 2. v., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-07-14 tilføjes Binavne: INGEN KIRKESKAT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Direktion: Mads Dørup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Legale ejere: Mads Dørup (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2008-07-14 tilføjes Navne: DØRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2008-07-14 tilføjes Reelle ejere: Mads Dørup (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2008-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2008-07-14 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-07-14 tilføjes Stiftere: Mads Dørup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2008-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)