Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborgvej 104, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Flensborgvej 104, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2008-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STEELTRADE ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborgvej 104, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2019-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Flensborgvej 104, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborgvej 104, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2014-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 19, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2013-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i erhvervsdrivende selskaber samt investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Vedtægter: 2013-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-19 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 19, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2012-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Michael Jebsens Plads 1-3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2011-04-28)
Den 2011-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Jebsens Plads 1-3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2011-04-28)
Den 2011-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 10, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 10, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Jan Kent Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Legale ejere: Jan Kent Pedersen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: JAKEPE HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-07)
Den 2008-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Kent Pedersen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: Jan Kent Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-07)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)