Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-09 fjernes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-17 tilføjes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsmæglervirksomhed samt rådgivning og vurdering i forbindelse med køb og salg herunder aktiviteter udøvet af byggesagkyndige og anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Hebs Holding ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-04-23 fjernes Legale ejere: Helene Bernstorff Sørensen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-04-22 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-21 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 tilføjes Navne: Bernstorff Estate ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-21 fjernes Navne: HEBS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 tilføjes Vedtægter: 2018-04-22 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 fjernes Binavne: BERNSTORFF ESTATE ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT-branchen, finansiel rådgivning samt besidde anparter og ejerandele og anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2014-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Vedtægter: 2014-07-09 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2014-07-09 fjernes Binavne: BERNSTOFF ESTATE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Navne: HEBS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2013-09-22 fjernes Navne: WEBEATER ApS (offentliggjort 2008-07-17)
Den 2013-09-23 fjernes Bestyrelse: Helene Bernstorff Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 7, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 24, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-01 tilføjes Bestyrelse: Helene Bernstorff Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Bjørling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Helene Bernstorff Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Direktion: Henrik Reimer Bernstorff Eiberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 24, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Bjørling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Binavne: BERNSTOFF ESTATE ApS, BERNSTORFF ESTATE ApS, LH FINANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Direktion: Henrik Reimer Bernstorff Eiberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Legale ejere: Helene Bernstorff Sørensen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2008-07-08 tilføjes Navne: WEBEATER ApS (offentliggjort 2008-07-17)
Den 2008-07-08 tilføjes Reelle ejere: Helene Bernstorff Sørensen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2008-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-07-08 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Stiftere: NIELS BJØRLING INVEST ApS, JEOL HOLDING ApS, H EIBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-17)
Den 2008-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)