Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevang 22, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 fjernes Direktion: Henrik Kenneth Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 fjernes Navne: FAGERBO FÆLLES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Revisor: SVEN RYDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Stiftere: Karina Rav, Henrik Kenneth Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevang 22, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Direktion: Henrik Kenneth Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Navne: FAGERBO FÆLLES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Revisor: SVEN RYDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Stiftere: Karina Rav, Henrik Kenneth Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Vedtægter: 2008-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)