Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VALLØ BOLIGUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2013-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VALLØ MALERSERVICE ApS. (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-12 tilføjes Legale ejere: Jan Birger Stammerjohan Uldahl (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-02-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-28 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 fjernes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byledet 8, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Jan Birger Stammerjohan Uldahl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: ULDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2008-07-15)
Den 2008-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Birger Stammerjohan Uldahl (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: Jan Birger Stammerjohan Uldahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Vedtægter: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-15)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)