Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstrup Strandvej 69, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 fjernes Direktion: Søren Ferdinand Horup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 fjernes Navne: LONE OG SØREN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Revisor: Henning Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Stiftere: Søren Ferdinand Horup, Lone Damgaard Horup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstrup Strandvej 69, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Søren Ferdinand Horup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i landbrugsselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: LONE OG SØREN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: Henning Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: Søren Ferdinand Horup, Lone Damgaard Horup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Vedtægter: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)