Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Metropol Nord samt drive finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Vedtægter: 2011-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-15 tilføjes Legale ejere: Jens Jørgen Enggaard, Lars Asger Enggaard, Fin Olesen Vandborg, Anders Mejlholm Larsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2008-07-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Enggaard, Lars Asger Enggaard (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Fin Olesen Vandborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET METROPOL (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: Lars Asger Enggaard, Jens Jørgen Enggaard, Fin Olesen Vandborg, Anders Mejlholm Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-15)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)