Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Richard Petersen | 06.06.2017 | 14.03.2022 | direktør |
Anja Borggaard Pajor | 09.07.2008 | 06.06.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Borggaard Pajor | 05.05.2010 | 06.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anja Borggaard Pajor | 31.05.2009 | 06.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Richard Petersen | 09.07.2008 | 06.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Larsen | 09.07.2008 | 05.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Morten Geschwendtner | 09.07.2008 | 31.05.2009 | bestyrelsesmedlem |