Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET WINDPARK KALL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Stiftere: SB RENEWABLE ENERGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Direktion: Klaus Landstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Bestyrelse: Klaus Landstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 fjernes Bestyrelse: Anders Halberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Direktion: Klaus Landstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 fjernes Direktion: Anders Halberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og administration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Vedtægter: 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-14 tilføjes Bestyrelse: Anders Halberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Direktion: Anders Halberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET WINDPARK KALL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Stiftere: SB RENEWABLE ENERGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)